John Deleuran
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 1979 (45 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANELCO ELANLÆG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8' DKK ANELCO ELANLÆG ApS (2015-16) |
Største underskud: | -228' DKK ANELCO ELANLÆG ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 0' DKK ANELCO ELANLÆG ApS (2013-14) |
Største gæld: | 930' DKK ANELCO ELANLÆG ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ANELCO ELANLÆG ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af AL-EL v/John Deleuran (22 år 10 måneder) |
Det hele startede for alvor for flere år siden ved ANELCO ELANLÆG ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred John Deleuran i 9 år 3 måneder, før stoppet den 14. april 1988.
Virksomhedens branche var dengang indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et overskud på 8' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. januar 2019.
Tidslinje (6)
-
AL-EL V/JOHN DELEURAN PETERSEN (Nu: AL-EL v/John Deleuran) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010 -
RICH. MÜLLER A/S (Nu: RMIG A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.1999
Registreringsdato: 12.04.1999 -
RICH. MÜLLER A/S (Nu: RMIG A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.1998
Registreringsdato: 10.03.1998
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
14.02.1988 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.03.1998 - 12.04.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.01.1979 - 14.04.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Erling Fenger.