SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD
CVR: 68628210 FKI Stiftet 08.06.1964 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAADSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer68628210
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte25 Medarbejdere (11 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
John Deleuran
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemErling Fenger
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemThomas Bo Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemMogens Fritz Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemMarie Anthoinette Vissing Würtzen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemJanni Margrethe Kappel
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemKarl Kjeldgaard
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemHelle Kastberg Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemGaia Merete Iversen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemBirte Rudloff
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemConnie Hartz
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemYvonne Vibeke Blankenborg
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemJim Iversen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Lundebjerggårdsvej 3A, 2740 Skovlunde, DKDato: 02.02.2019Registreringsdato: 04.02.2019Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 949100 Religiøse institutioner og foreningerDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Ejendomme (1)
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?