Aage Toftegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S (Ejer) |
Største overskud: | 32' DKK St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) (2017) |
Største underskud: | -27' DKK St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 53' DKK St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) (2020) |
Største gæld: | 373' DKK St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S (44 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S som Ejer. Aage Toftegaard købte en andel af virksomheden den 1. oktober 1979 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Aage af: Per Toftegaard. Rollen som Ejer har Aage nu besiddet i 44 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2016
Registreringsdato: 25.08.2016 -
St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.03.2015
Registreringsdato: 09.03.2015 -
St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2015
Registreringsdato: 09.03.2015
Blå bog (fortsat)
Aage har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
09.03.2015 - 25.08.2016
Ejer
09.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) fremviste et overskud på 32' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab IVS (Nu: St. Vildmosens Naturgræsningsfællesskab ApS) fremviste et underskud på 27' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Aage' netværk er Per Toftegaard.