Per Toftegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S (44 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S i hvervet som Ejer. Per Toftegaard købte sig ind i virksomheden den 1. oktober 1979 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Per af: Aage Toftegaard. Hvervet som Ejer har Per nu besiddet i 44 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DANSK HESTESLAGTERI A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2007
Registreringsdato: 09.11.2007 -
DANSK HESTESLAGTERI A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2004
Registreringsdato: 24.03.2004 -
AAGE OG PER TOFTEGAARD I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1979
Registreringsdato: 01.10.1979
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2004 - 09.11.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Aage Toftegaard.