Mads Kold
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOLD GRRRFX V/MADS KOLD (Ejer) |
Største overskud: | 1.082' DKK Mads Kold ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.448' DKK FRIENDS HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.093' DKK FRIENDS HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.082' DKK Mads Kold ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mads Kold ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOLD GRRRFX V/MADS KOLD (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1995 i KOLD GRRRFX V/MADS KOLD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mads Kold der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mads i 13 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kold Unlimited ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Mads Kold ApS
Via Kold Unlimited ApS -
Youlive ApS UNDER KONKURS
Via Kold Unlimited ApS
Direktørposter (2)
-
Mads Kold ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2020 -
Kold Unlimited ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Youlive ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021 -
Youlive ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
Mads Kold ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.12.2020 - 07.04.2021
Reel ejer
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
24.02.2020 - 09.11.2020
Direktør og Reel ejer
24.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2006 - 15.03.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2006 - 30.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Kold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kold Unlimited ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.823' DKK. Igennem sit holdingselskab Kold Unlimited ApS har Mads dermed også ejerandele i Mads Kold ApS (100%) & Youlive ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Mads Kold, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Mads Kold ApS fremviste et overskud på 1.082' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor DET KREATIVE RUM ApS fremviste et underskud på 367' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Bo Mikael Petersen.