Bo Mikael Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | MEDIAPROVIDER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 143' DKK Media-Wise ApS (2022-23) |
Største underskud: | -26' DKK Youlive ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 161' DKK Media-Wise ApS (2022-23) |
Største gæld: | 158' DKK Media-Wise ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Media-Wise ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MediaWise (10 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2001 i MEDIAPROVIDER A/S (tidligere N-COM A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Mikael Petersen i 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Youlive ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
BMP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Media-Wise ApS
Via BMP ApS -
Vandreselskabet Kongernes Hike ApS
Via BMP ApS
Direktørposter (3)
-
BMP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2022 -
Media-Wise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2022 -
Vandreselskabet Kongernes Hike ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Tekst & Kommunikation Consult (Nu: MediaWise) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Vandreselskabet Kongernes Hike ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
Media-Wise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.07.2022
Registreringsdato: 17.07.2022
Blå bog (fortsat)
Bo har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
17.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2013 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
04.12.2020 - 07.04.2021
Ejer
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3%
Bo Mikael Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BMP ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 155' DKK. Igennem holdingselskabet BMP ApS har Bo derfor også ejerandele i Media-Wise ApS (100%) & Vandreselskabet Kongernes Hike ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Bo Mikael Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Media-Wise ApS kunne offentliggøre et overskud på 143' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Youlive ApS kunne offentliggøre et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 143' DKK (Media-Wise ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 161' DKK (Media-Wise ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 71' DKK (Vandreselskabet Kongernes Hike ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Steen Mikael Petersen.