Niels Lykke Graugaard
Karrieren startede hos: | XELLIA PHARMACEUTICALS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 647.000' DKK ALLERGOLOGISK LABORATORIUM A/S (Nu: ALK-ABELLÓ A/S) (2023) |
Største underskud: | -2.641.740' DKK A/S DUMEX (DUMEX LTD.) (Nu: XELLIA PHARMACEUTICALS ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 4.447.000' DKK ALLERGOLOGISK LABORATORIUM A/S (Nu: ALK-ABELLÓ A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.581.528' DKK A/S DUMEX (DUMEX LTD.) (Nu: XELLIA PHARMACEUTICALS ApS) (2023) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for mange år siden hos XELLIA PHARMACEUTICALS ApS (tidligere A/S DUMEX (DUMEX LTD.)) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Niels Lykke Graugaard i 35 år 10 måneder, inden stoppet den 1. februar 1995.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af farmaceutiske råvarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 2.641.740' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NØRREGADE 36. 1998 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Kildegaarden v/Niels Graugaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN
Via NØRREGADE 36. 1998 ApS
Ejendomme (9)
Tidslinje (83)
-
Freeze HoldCo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
Freeze BidCo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
A/S DYBVAD STÅLINDUSTRI (Nu: DSI Dantech A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2019
Registreringsdato: 05.07.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 65 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
16.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2017 - 28.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2017 - 28.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Lykke Graugaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos MT HØJGAARD A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) der præsenterede et overskud på 370.200' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos GEH INVEST ApS der præsenterede et underskud på 284.925' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 1 måned fra 1959 til 1995 hos XELLIA PHARMACEUTICALS ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 647.000' DKK (ALLERGOLOGISK LABORATORIUM A/S (Nu: ALK-ABELLÓ A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.641.740' DKK (A/S DUMEX (DUMEX LTD.) (Nu: XELLIA PHARMACEUTICALS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.447.000' DKK (ALLERGOLOGISK LABORATORIUM A/S (Nu: ALK-ABELLÓ A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -597.775' DKK (A/S DUMEX (DUMEX LTD.) (Nu: XELLIA PHARMACEUTICALS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Lars Reinhardt Mathiesen.