Lars Reinhardt Mathiesen
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NØRREGADE 36. 1998 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 27.741' DKK K/S KRONPRINSENSGADE 4-6 (2017) |
Største underskud: | -709' DKK K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN (2016) |
Største egenkapital: | 50.318' DKK K/S KRONPRINSENSGADE 4-6 (2017) |
Største gæld: | 57.128' DKK K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af NØRREGADE 36. 1998 ApS (26 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 ved NØRREGADE 36. 1998 ApS (tidligere IP 056 ApS) som Ejer og Direktør. Lars Reinhardt Mathiesen købte en andel af virksomheden den 16. april 1998 og fik en andel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Lars af: Michael la Cour Søborg, Jens Andreas Juul, Søren Rasmussen og 3 andre personer. Rollen som Ejer og Direktør har Lars nu besiddet i 26 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 26 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NØRREGADE 36. 1998 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN
Via NØRREGADE 36. 1998 ApS
Direktørposter (1)
-
NØRREGADE 36. 1998 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.1998
Repræsentant (1)
-
ejerlejlighedsforeningen købmagergade 56
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
ejerlejlighedsforeningen købmagergade 56
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2024
Registreringsdato: 17.03.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
16.04.1998 - Stadig aktiv
Direktør
19.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
01.05.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.10.1998 - 17.03.2024
Bestyrelsesmedlem
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
18.12.2002 - 14.12.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
18.12.2002 - 12.10.2018
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor K/S KRONPRINSENSGADE 4-6 fremviste et overskud på 27.741' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN fremviste et underskud på 709' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.036' DKK (K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.470' DKK (K/S NØRREGADE 36. KØBENHAVN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 171' DKK (NØRREGADE 36. 1998 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Michael la Cour Søborg.