STØTEK A/S
CVR: 10783445 A/S Stiftet 01.04.1987 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
STØTEK A/S
-
CVR-nummer10783445
-
Kontakt
-
Registreret kapital750.000 DKK
-
BinavneSTØTEK DANMARK A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive produktion, handel og konsulentvirksomhed, herunder import og eksport samt dermed beslægtet virksomhed
-
Antal ansatte87 Medarbejdere (77 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Dan Højgaard Jensen
2930 Klampenborg, DK -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Støtek Holding ApS
6100 Haderslev, DKEjerandel: 50-66.65% -
DE V Invest 1 ApS
1370 København K, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Hans Henrik Würtz
Ejerandel: 60%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Dan Højgaard Jensen
2930 Klampenborg, DKClaus Østergaard Jensen
7400 Herning, DKElse-Marie Bank Jensen
7400 Herning, DKJonas Bank Jensen
7400 Herning, DKBirgit Hillersborg Østergaard
8800 Viborg, DKKaj Østergaard
8800 Viborg, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-04-87 til 30-09-88Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede tegningsregel Se tidslinje (54)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. +1 flere…Dato: 01.07.2020Registreringsdato: 18.03.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (54)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 15.03.2024Dato: 15.03.2024Registreringsdato: 18.03.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?