Bircan Turan Sertdemir
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2022 (2 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LORIN Bagelstore ApS (Direktør) |
Største overskud: | 43' DKK LORIN Bagelstore ApS (2022) |
Største underskud: | -73' DKK LORIN Bagelstore ApS (2023) |
Største egenkapital: | 73' DKK LORIN Bagelstore ApS (2022) |
Største gæld: | 32' DKK LORIN Bagelstore ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LORIN Bagelstore ApS (2 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2022 hos LORIN Bagelstore ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Titlen som Direktør bestred Bircan Turan Sertdemir i 1 år 1 måned, før stoppet d. 9. maj 2023.
I dag arbejder virksomheden med forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 73' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LORIN Bagelstore ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
LORIN Bagelstore ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
LORIN Bagelstore ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
LORIN Bagelstore ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LORIN Bagelstore ApS kunne offentliggøre et overskud på 43' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LORIN Bagelstore ApS kunne offentliggøre et underskud på 73' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bircan' netværk er Firat Daniel Sertdemir.