Johnny Nielsen
Lerbakkevej 96, 3000 Helsingør, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2023 (10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Transport med Sjæl A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af Transport med Sjæl A/S (7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2023 hos Transport med Sjæl A/S (tidligere Tømreren med sjæl S.M.B.A) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Johnny Nielsen i 7 måneder, inden stoppet den 3. juli 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
Transport med Sjæl A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2024
Tidslinje (3)
-
Tømreren med sjæl S.M.B.A (Nu: Transport med Sjæl A/S)
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
Transport med Sjæl A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
Tømreren med sjæl S.M.B.A (Nu: Transport med Sjæl A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 11.11.2023
Registreringsdato: 11.11.2023
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Kim Jensen.
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?