Lucas Riis Dehn
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 2022 (2 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dehn Asfalt (Ejer) |
Største overskud: | 8' DKK LuMi Asfalt ApS (2021) |
Største underskud: | -172' DKK LuMi Asfalt ApS (2022) |
Største egenkapital: | 46' DKK LuMi Asfalt ApS (2021) |
Største gæld: | 454' DKK LuMi Asfalt ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LRD Holding ApS (1 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2022 ved Dehn Asfalt i rollen som Ejer og Stifter. Denne rolle bestred Lucas Riis Dehn i 1 år, før stoppet den 31. marts 2023.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2023.
Tidslinje (6)
-
LRD Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
LuMi Asfalt ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
Dehn Asfalt (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Lucas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.09.2022 - 18.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2022 - 16.05.2024
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.03.2022 - 31.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LuMi Asfalt ApS kunne fremvise et underskud på 172' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lucas' netværk er Mike Anker Heegaard.