Martin Holtegaard Kasler
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 2022 (2 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Botilbuddet Øglekærgård ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -19' DKK Botilbuddet Øglekærgård ApS (2022) |
Største egenkapital: | 40' DKK Botilbuddet Øglekærgård ApS (2022) |
Største gæld: | 19' DKK Botilbuddet Øglekærgård ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den Selveje. Institution Fjordhus (2 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2022 hos Botilbuddet Øglekærgård ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Martin Holtegaard Kasler i 10 måneder, inden stoppet den 17. april 2023.
Virksomhedens branche var dengang indenfor døgninstitutioner for børn og unge. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 kunne fremvise et underskud på 19' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. april 2023.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Botilbuddet Øglekærgård ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
Botilbuddet Øglekærgård ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2022 - 17.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Vita Eva Christensen.