Katrine Vendelbo Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anpartsselskabet af 06.07.2016 (Ejer) |
Største overskud: | 479' DKK Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016) (2019) |
Største underskud: | -874' DKK Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016) (2022) |
Største egenkapital: | 750' DKK Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016) (2019) |
Største gæld: | 9.716' DKK Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016) (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Anpartsselskabet af 06.07.2016 (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2022 i Anpartsselskabet af 06.07.2016 (tidligere Frank A Busser ApS) som Ejer. Denne rolle havde Katrine Vendelbo Andersen i , inden stoppet d. 20. april 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen turistkørsel og anden landpassagertransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 402' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.N.A. Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Anpartsselskabet af 06.07.2016
Via K.N.A. Holding ApS
Direktørposter (1)
-
K.N.A. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022
Tidslinje (6)
-
K.N.A. Food ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
K.N.A. Food ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
K.N.A. Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Katrine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.05.2023 - 14.08.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer
20.04.2022 - 20.04.2022
Reel ejer
20.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33%
Katrine Vendelbo Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K.N.A. Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Igennem sit holdingselskab K.N.A. Holding ApS har Katrine dermed også ejerandele i Anpartsselskabet af 06.07.2016 (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Katrine Vendelbo Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K.N.A. Holding ApS fremviste et overskud på 161' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016) fremviste et underskud på 874' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 402' DKK (Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (K.N.A. Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -244' DKK (Frank A Busser ApS (Nu: Anpartsselskabet af 06.07.2016)).
En af de forbindelser som går igen i Katrine' netværk er Dan Nicklas Andersen.