Jonas Norby Ruokokoski
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 2022 (2 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mørsons Færdigretter ApS (Direktør) |
Største overskud: | 290' DKK Mørup & Norby ApS (2022) |
Største underskud: | -1.906' DKK Mørup & Norby ApS (2023) |
Største egenkapital: | 338' DKK Mørup & Norby ApS (2022) |
Største gæld: | 2.901' DKK Mørup & Norby ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Mørup & Norby ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mørsons Færdigretter ApS (2 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2022 ved Mørsons Færdigretter ApS i rollen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Jonas Norby Ruokokoski nu bestreddet i 2 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af færdigretter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 53' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hvolbøll - Mørup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Mørup & Norby ApS UNDER KONKURS
Via Hvolbøll - Mørup Holding ApS -
Mørsons Færdigretter ApS
Via Hvolbøll - Mørup Holding ApS -
NC spisekammeret ApS
Via Hvolbøll - Mørup Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Hvolbøll - Mørup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Mørup & Norby ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Hvolbøll - Mørup Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
Hvolbøll - Mørup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.05.2024
Registreringsdato: 20.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2023 - 15.05.2024
Direktør
24.02.2023 - 30.08.2024
Reel ejer
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
10.06.2022 - 23.01.2023
Reel ejer
24.01.2023 - 20.05.2024
Ejer
24.01.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2023 - 19.05.2024
Ejer
20.05.2024 - Stadig aktiv
Direktør
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.09.2023 - 19.02.2024
Reel ejer
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mørsons Færdigretter ApS kunne fremvise et overskud på 53' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mørup & Norby ApS kunne fremvise et underskud på 1.906' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 53' DKK (Mørsons Færdigretter ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.906' DKK (Mørup & Norby ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46' DKK (Hvolbøll - Mørup Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.568' DKK (Mørup & Norby ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Mads Hjalager Rasmussen.