Torben Hørup
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2022 (2 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Torben Hørup Holding ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Torben Hørup Holding ApS (2 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2022 hos Torben Hørup Holding ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Titlen som Direktør bestred Torben Hørup i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 7. maj 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Torben Hørup Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Torben Hørup Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Torben Hørup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
Torben Hørup Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022
Blå bog (fortsat)
Torben Hørup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Torben Hørup Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet Torben Hørup Holding ApS har Torben derfor også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Torben Hørup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jakob Brunse Mæhlisen.