Allan Daugbjerg Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2022 (2 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OTG 4.11.2022 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.141' DKK OCEAN TEXTILE GROUP A/S (Nu: OTG 4.11.2022 A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -3.144' DKK OCEAN TEXTILE GROUP A/S (Nu: OTG 4.11.2022 A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 63.297' DKK OCEAN TEXTILE GROUP A/S (Nu: OTG 4.11.2022 A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 40.365' DKK Ocean Textile A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos OCEAN TEXTILE GROUP A/S (Nu: OTG 4.11.2022 A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jaan Invest ApS (1 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2022 i OTG 4.11.2022 A/S (tidligere OCEAN TEXTILE GROUP A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Allan Daugbjerg Olsen i 1 måned, inden stoppet d. 3. marts 2022.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 kunne fremvise et overskud på 14.141' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jaan Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ocean Holding A/S
Via Jaan Invest ApS -
Ocean Textile A/S
Via Ocean Holding A/S
Direktørposter (2)
-
Jaan Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2022 -
Ocean Textile A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Ocean Textile A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2022 -
Ocean Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
OCEAN TEXTILE GROUP A/S (Nu: OTG 4.11.2022 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
Ocean Textile A/S
Tilknyttet som direktørDato: 03.11.2022
Registreringsdato: 03.11.2022 -
Ocean Textile A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2022
Registreringsdato: 03.11.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.2022 - 03.03.2022
Direktør
04.03.2022 - 04.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Daugbjerg Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jaan Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 39' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ocean Holding A/S (35%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Allan Daugbjerg Olsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Ocean Textile A/S fremviste et underskud på 595' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 608' DKK (Ocean Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.555' DKK (Ocean Textile A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 39' DKK (Jaan Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Thomas Nielsen.