Lene Gade Hovmøller
Erhvervsaktiv siden: | 9. feb. 2024 (7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Spiras (Repræsentant) |
Største overskud: | 334' DKK LANDBOGRUPPEN SØNDERJYSK ApS (2020) |
Største underskud: | -412' DKK LANDBOGRUPPEN A/S (2021) |
Største egenkapital: | 1.119' DKK LANDBOGRUPPEN A/S (2020) |
Største gæld: | 960' DKK LANDBOGRUPPEN A/S (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LANDBOGRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af Spiras (5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2024 ved Spiras i rollen som Repræsentant. Denne rolle bestred Lene Gade Hovmøller i 5 måneder, før stoppet den 7. august 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor landbrugskonsulenter. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
DLBR P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Syddansk Kvæg
Fratrådt som repræsentantDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
LANDBOGRUPPEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
Spiras
Fratrådt som repræsentantDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024
Blå bog (fortsat)
Lene har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
05.03.2024 - 26.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2024 - 15.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
09.02.2024 - 07.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.02.2024 - 31.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 måneder fra 2024 til i dag hos DLBR P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 265' DKK (LANDBOGRUPPEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 778' DKK (LANDBOGRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 754' DKK (LANDBOGRUPPEN SØNDERJYSK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Dorthe Laursen.