Sandra Delfs Rømer
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2022 (1 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYRLÆGEGÅRDEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.013' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.058' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Største gæld: | 3.972' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYRLÆGEGÅRDEN I/S (1 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2022 ved DYRLÆGEGÅRDEN I/S med titlen som Ejer. Denne rolle har Sandra Delfs Rømer nu bestreddet i 1 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med dyrlæger. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DYRLÆGEGÅRDEN I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SDR Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS
Via SDR Holding ApS
Direktørposter (1)
-
SDR Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
Dyrlægegården Bornholm Holding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
SDR Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Sandra har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Stifter og Ejer
22.06.2023 - 05.01.2024
Bestyrelsesmedlem
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
14.11.2023 - 11.12.2023
Ejerandel: 15-19.99%
Sandra Delfs Rømer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SDR Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 839' DKK. Igennem holdingselskabet SDR Holding ApS har Sandra derfor også ejerandele i Dyrlægegården Bornholm ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Sandra Delfs Rømer, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dyrlægegården Bornholm ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.013' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.013' DKK (Dyrlægegården Bornholm ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.058' DKK (Dyrlægegården Bornholm ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 839' DKK (SDR Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sandra' netværk er Pia Merete Ellekjær.