Dan Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 2022 (1 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nykøbing F. Bueskyttelaug (Repræsentant) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af Nykøbing F. Bueskyttelaug (1 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2022 ved Nykøbing F. Bueskyttelaug med titlen som Repræsentant. Denne rolle har Dan Hansen nu bestreddet i 1 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hansen-Byg ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Repræsentant (2)
-
Nykøbing F. Bueskyttelaug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.12.2022 -
Musik Guldborgsund
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Musik Guldborgsund
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
Hansen-Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Hansen-Byg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023
Blå bog (fortsat)
Dan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
10.10.2023 - 18.04.2024
Ejer
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%