Rikke Sunding
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 121' DKK ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (2020) |
Største underskud: | -1.027' DKK ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (2023) |
Største egenkapital: | 2.370' DKK ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (2014) |
Største gæld: | 5.631' DKK ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (1 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2022 ved ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Rikke Sunding i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 23. april 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.027' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 24.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022
Blå bog (fortsat)
Rikke Sunding har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA der præsenterede et underskud på 1.027' DKK.
Rikke har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2022 til 2024 hos ØRSLEV TERSLEV BRUGSFORENING AMBA.
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Jan Thylkjær Larsen.