Per Maler Jensen
Erhvervsaktiv: | 27. nov. 2020 - 11. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | Kirkeby Kirke (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Kirkeby Kirke (3 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2020 i Kirkeby Kirke (tidligere Kirkeby Kirkekasse) som Reel ejer. Denne rolle har Per Maler Jensen nu besiddet i 3 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen religiøse institutioner og foreninger. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direktørposter (1)
-
Kirkeby Butikshus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Kirkeby Butikshus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Kirkeby Butikshus ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Kirkeby Butikshus ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
Kirkeby Butikshus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
08.12.2023 - 11.12.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Heidi Busch.