Louise Janning Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2022 (2 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Janning Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -157' DKK xyz candidate agency ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | -117' DKK xyz candidate agency ApS (2022-23) |
Største gæld: | 260' DKK xyz candidate agency ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos xyz candidate agency ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Janning Invest ApS (1 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2022 ved Janning Invest ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Denne rolle bestred Louise Janning Petersen i 1 år 8 måneder, før stoppet den 25. marts 2024.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. marts 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Janning & Partners
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Janning Invest ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
Janning Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
Janning & Partners (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Louise har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2022 - 25.03.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
03.07.2022 - 01.10.2023
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor xyz candidate agency ApS kunne fremvise et underskud på 157' DKK.