Helle Færch Espensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 2022 (1 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejerforeningen Tomsgårdsvej med begrænset ansvar (Repræsentant) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af Ejerforeningen Tomsgårdsvej med begrænset ansvar (1 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2022 hos Ejerforeningen Tomsgårdsvej med begrænset ansvar i hvervet som Repræsentant. Denne rolle har Helle Færch Espensen nu besiddet i 1 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (14)
-
Grundejerforeningen Møntmestervej
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Centerforeningen Shoppen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Spildevandslauget Delområde I, Herning
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2024 -
Grundejerforeningen Kastanjen, Gug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Grundejerforeningen Storparcel 4.1 og 5.1
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Grundejerforeningen Stigsborg Brygge
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Ejerforeningen Tomsgårdsvej med begrænset ansvar
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.10.2022 -
Spildevandslauget PH Park
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.01.2024 -
Ejerforeningen Strøybergs Palæ
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Carportlauget Kastanjen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.06.2023 -
Ejerforeningen Vandmanden 5-7
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Grundejerforeningen Sct. Knuds Erhvervspark
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2023 -
Ejerforeningen PH Park Premium
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.03.2024 -
Samejet PH Park Premium P-Kælder
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Samejet PH Park Premium P-Kælder
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Ejerforeningen Alexander Foss Gade 10-12 med begrænset ansvar
Fratrådt som repræsentantDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Grundejerforeningen Engmarken, Laanshøj
Fratrådt som repræsentantDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024
Blå bog (fortsat)
Helle har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
08.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
04.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
03.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
28.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Arne Schmidt.