Oluf Kristian Boysen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANVIK BYGGE OG ENTREPRENØRFIRMA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 71' DKK DASPO BYG ApS (2015) |
Største underskud: | -86' DKK DASPO BYG ApS (2014) |
Største egenkapital: | 66' DKK DASPO BYG ApS (2015) |
Største gæld: | 1.953' DKK DASPO BYG ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DASPO BYG ApS (10 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 2013 hos DANVIK BYGGE OG ENTREPRENØRFIRMA ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Oluf Kristian Boysen i 4 år 1 måned, inden stoppet den 16. august 2017.
Dengang var virksomhedens branche indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et underskud på 22' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DASPO BYG ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
DASPO BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
DASPO BYG ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018 -
DASPO BYG ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2018
Registreringsdato: 31.01.2018 -
DANVIK BYGGE OG ENTREPRENØRFIRMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2017
Registreringsdato: 16.08.2017
Blå bog (fortsat)
Oluf har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.12.2013 - 31.01.2018
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 11.08.2017
Direktør
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
04.07.2013 - 16.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2014 - 30.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor DASPO BYG ApS landede et overskud på 71' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor DASPO BYG ApS landede et underskud på 86' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Oluf' netværk er Morten Winther Laursen.