Allan Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 163' DKK JUNA DESIGN A/S (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997) (2022-23) |
Største underskud: | -55' DKK JUNA DESIGN A/S (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997) (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.146' DKK JUNA DESIGN A/S (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997) (2022-23) |
Største gæld: | 1.397' DKK JUNA DESIGN A/S (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos JUNA DESIGN A/S (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997 (14 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1982 i EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1.6. 1997 (tidligere JUNA DESIGN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Allan Christensen i 14 år 7 måneder, inden stoppet d. 27. juni 1997.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 163' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AC Tekstil-Design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
A + A CONCEPT DESIGN ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2015
Registreringsdato: 12.01.2015 -
AC Tekstil-Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2013
Registreringsdato: 01.11.2013 -
A + A CONCEPT DESIGN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.06.2012
Registreringsdato: 19.06.2012
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
19.06.2012 - 12.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.1982 - 27.06.1997
Ejerandel: Intet ejerskab