Jesper Hjulmand
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURANT KARETEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 51' DKK AB TÅRNBY ApS (2015) |
Største underskud: | -35' DKK AB TÅRNBY ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 229' DKK AB TÅRNBY ApS (2015) |
Største gæld: | 115' DKK AB TÅRNBY ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AB TÅRNBY ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hjulmands Køkken (10 år) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1996 ved RESTAURANT KARETEN I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Martin Blom Due Jørgensen, Leif Due Jørgensen at Jesper Hjulmand stiftede RESTAURANT KARETEN I/S den dag i marts 1996. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 3 år 10 måneder, før stoppet den 1. januar 2000.
Virksomheden opererede indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hjulmands Køkken
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen C.M. Larsens Alle
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Grundejerforeningen C.M. Larsens Alle
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
Hjulmands Køkken (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014 -
AB TÅRNBY ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2011
Registreringsdato: 11.04.2011
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2010 - 11.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.1996 - 01.01.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager