Michael Nymark Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OSF PORTEFØLJEINVESTERING I A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nymark Consult (10 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2006 hos OSF PORTEFØLJEINVESTERING I A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Michael Nymark Hansen i 6 måneder, inden stoppet den 11. juni 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nymark Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
BESS 5 ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.07.2024
Registreringsdato: 29.07.2024 -
BESS 5 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
Nymark Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2014
Registreringsdato: 01.02.2014
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.04.2024 - 29.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2006 - 11.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2006 - 11.06.2007
Ejerandel: Intet ejerskab