Mads Henrik Ryder
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEGOLAND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 299.000' DKK ROYAL COPENHAGEN A/S (Nu: FISKARS DENMARK A/S) (2022) |
Største underskud: | -160.959' DKK LeDap Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.294.000' DKK IC COMPANYS A/S (Nu: IC GROUP A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 1.144.000' DKK ROYAL COPENHAGEN A/S (Nu: FISKARS DENMARK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 764 årsværk hos JENSEN'S FOOD GROUP A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af MR Consult (10 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 hos LEGOLAND ApS (tidligere LEGOLAND A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Henrik Ryder i 2 år 1 måned, før stoppet d. 26. maj 2006.
I dag arbejder virksomheden med forlystelsesparker o.l.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 233.229' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MR Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
LeDap Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2024
Tidslinje (58)
-
LeDap Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Hunters Video Holding 2 ApS (Nu: HVH2 Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2018
Registreringsdato: 18.09.2018 -
SEELAND INTERNATIONAL A/S (Nu: OUTFIT INTERNATIONAL A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2018
Registreringsdato: 14.08.2018
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.01.2018 - 18.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.01.2018 - 14.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2013 - 03.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Henrik Ryder har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos SAINT TROPEZ AF 1993 A/S der præsenterede et overskud på 34.455' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos BY MALENE BIRGER A/S der præsenterede et underskud på 18.927' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2013 til 2017 hos DESIGNERS REMIX A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 271.000' DKK (ROYAL COPENHAGEN A/S (Nu: FISKARS DENMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 97.906' DKK (LeDap Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.225.532' DKK (LEGOLAND A/S (Nu: LEGOLAND ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -101.022' DKK (LeDap Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Calvin Dale Anderson.