Piet Vroman
Erhvervsaktiv: | 28. jun. 2024 - 3. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | INFOMEDIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.729' DKK INFOMEDIA A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 52.793' DKK INFOMEDIA A/S (2023) |
Største gæld: | 59.094' DKK INFOMEDIA A/S (2015) |
Flest årsværk: | 132 årsværk hos INFOMEDIA A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INFOMEDIA A/S (2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Piet Vroman. Sidst Piet var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2024 hos INFOMEDIA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Piet Vroman i 2 måneder, før stoppet d. 3. september 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor andre informationstjenester i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 8.192' DKK.
Tidslinje (2)
-
INFOMEDIA A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
INFOMEDIA A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Piet' netværk er Martin Ove Rasmussen.