Frederik Wilhjelm Bøtter
Kretavej 21, 2. th, 2300 København S, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 2024 (8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gezen Group ApS (Direktør) |
Største overskud: | 745' DKK Gezen Group ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 628' DKK Gezen Group ApS (2023) |
Største gæld: | 391' DKK Gezen Group ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gezen Group ApS (8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2024 ved Gezen Group ApS i hvervet som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Frederik af: Ramazan Gezen. Rollen som Direktør og Ejer havde Frederik i 7 måneder, før fratrædelsen den 26. august 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen forberedende byggepladsarbejder. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 745' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 26. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gezen Group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (3)
-
Gezen Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
Gezen Group ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
Gezen Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024
Blå bog (fortsat)
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?