Vasileios Kopelas
Erhvervsaktiv: | 23. apr. 2024 - 25. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | Advent Technologies A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 80.861' DKK Advent Technologies A/S (2021) |
Største underskud: | -145.797' DKK Advent Technologies A/S (2022) |
Største egenkapital: | 120.022' DKK Advent Technologies A/S (2021) |
Største gæld: | 237.110' DKK Advent Technologies A/S (2018) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos Advent Technologies A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Advent Technologies A/S (3 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Vasileios Kopelas. Sidste gang Vasileios var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2024 ved Advent Technologies A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Vasileios Kopelas i 3 måneder, før fratrædelsen den 25. juli 2024.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et overskud på 80.861' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 25. juli 2024.
Tidslinje (2)
-
Advent Technologies A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
Advent Technologies A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Vasileios' netværk er Morten Hougaard Sørensen.