Fiona Sylvie Simone de Bouvere
Erhvervsaktiv: | 2. apr. 2024 - 2. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Sanofi A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 87.478' DKK Sanofi A/S (2020) |
Største underskud: | -2.426' DKK Sanofi A/S (2018) |
Største egenkapital: | 77.175' DKK Sanofi A/S (2020) |
Største gæld: | 160.725' DKK Sanofi A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Sanofi A/S (5 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Fiona Sylvie Simone de Bouvere. Sidst Fiona var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2024 i Sanofi A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Fiona Sylvie Simone de Bouvere i 5 måneder, før fratrædelsen d. 2. september 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 5.677' DKK.
Tidslinje (4)
-
Sanofi A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Sanofi A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Sanofi A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Fiona' netværk er Kirstin Jagd.