Anders Peter Thrane Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2024 (8 måneder) |
Karrieren startede hos: | acckon I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af acckon ApS (7 måneder) |
Det hele startede i 2024 hos acckon I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Clara Anna Olsen at Anders Peter Thrane Madsen stiftede acckon I/S den dag i januar 2024. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 1 måned, før stoppet d. 6. februar 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen genbrug af sorterede materialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. februar 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
acckon ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
acckon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2024
Tidslinje (4)
-
acckon ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
acckon ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
acckon I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
05.01.2024 - 06.02.2024
Reel ejer
10.01.2024 - 06.02.2024
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Clara Anna Olsen.