Andreas Klose Birketoft
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2024 (8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.052' DKK EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (2023) |
Største underskud: | -238' DKK EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (2022) |
Største egenkapital: | 36.456' DKK EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (2023) |
Største gæld: | 30.637' DKK EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (2015) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2024 i EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Andreas Klose Birketoft i 3 måneder, inden stoppet d. 28. april 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor almennyttige boligselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 3.052' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2024
Tidslinje (3)
-
EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2024
Registreringsdato: 28.04.2024 -
EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Andreas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 måneder fra 2024 til i dag hos EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM.
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Martin Jess Pilegaard.