Kathrine Laurine Amby Skadborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2023 (1 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kathrine Skadborg - Horse Trainer (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kathrine Skadborg - Horse Trainer (1 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2023 hos Kathrine Skadborg - Horse Trainer i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kathrine Laurine Amby Skadborg og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Kathrine nu besiddet i 1 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kathrine Skadborg - Horse Trainer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Paint Horse Club Denmark
Fratrådt som repræsentantDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
Paint Horse Club Denmark
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
Kathrine Skadborg - Horse Trainer (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023
Blå bog (fortsat)
Kathrine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
12.12.2023 - 17.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab