Sophia Ikumi Nordahl Møller
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2023 (1 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Nedbryder A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S KBUS 18 nr. 205 (6 måneder) |
Det startede i 2023 hos Nedbryder A/S (tidligere A/S KBUS 18 nr. 202) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Sophia Ikumi Nordahl Møller i , før stoppet d. 21. august 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor nedrivning. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S KBUS 18 nr. 205
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2024
Tidslinje (11)
-
A/S KBUS 18 nr. 205 (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
A/S KBUS 18 nr. 204 (Nu: Kartago Capital-Schillerstrasse A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
A/S KBUS 18 nr. 204 (Nu: Kartago Capital-Schillerstrasse A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024
Blå bog (fortsat)
Sophia har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2024 - 26.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2024 - 16.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - 08.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2023 - 19.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Sophia har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 måneder fra 2024 til i dag hos A/S KBUS 18 nr. 205.
En af de forbindelser som går igen i Sophia' netværk er Peter Andreas Stakemann.