Lars-Frederik Ellerbrock
Erhvervsaktiv siden: | 17. jul. 2023 (1 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIFEBRANDS Nordic ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LIFEBRANDS Nordic ApS (1 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2023 ved LIFEBRANDS Nordic ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars-Frederik Ellerbrock i 1 år 1 måned, før stoppet den 22. august 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
LIFEBRANDS Nordic ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.07.2023
Tidslinje (3)
-
LIFEBRANDS Nordic ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
LIFEBRANDS Nordic ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.07.2023
Registreringsdato: 17.07.2023 -
LIFEBRANDS Nordic ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.07.2023
Registreringsdato: 17.07.2023
Blå bog (fortsat)
Lars-Frederik har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 2 måneder fra 2023 til i dag hos LIFEBRANDS Nordic ApS.
En af de forbindelser som går igen i Lars-Frederik' netværk er Caroline Ellerbrock.