Jakob Routh Hulvej Henriksen
Erhvervsaktiv: | 10. jul. 2023 - 14. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | HS Flyt I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HS Flyt I/S (1 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2023 ved HS Flyt I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Omar Issa Mahamad Ahmad Shahin at Jakob Routh Hulvej Henriksen stiftede HS Flyt I/S den dag i juli 2023. Rollen som Ejer og Stifter har Jakob nu bestreddet i 1 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen flytteforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HS Flyt I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Vores Bilpleje (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2024
Registreringsdato: 14.09.2024 -
Vores Bilpleje (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
HS Flyt I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.05.2024 - 14.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Omar Issa Mahamad Ahmad Shahin.