Kent Ole Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2023 (1 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cafe Brovst ApS (Ejer) |
Største overskud: | 46' DKK Cafe Brovst ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 74' DKK Cafe Brovst ApS (2021-22) |
Største gæld: | 149' DKK Cafe Brovst ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Cafe Brovst ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cafe Brovst ApS (1 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2023 hos Cafe Brovst ApS med titlen som Ejer og Direktør. Kent Ole Jensen købte en part af virksomheden d. 1. maj 2023 og fik dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Kent af: Charlotte Anni Bornefelt og Jeanette Astrid Hoe Bendixen. Titlen som Ejer og Direktør bestred Kent i 1 måned, før stoppet d. 27. juni 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen restauranter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2021-22 kunne vise et overskud på 46' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cafe Brovst ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (5)
-
Cafe Brovst ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Cafe Brovst ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023 -
Cafe Brovst ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023