Philip Ulrich Albanis Klinker
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 2023 (1 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KBAK ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1' DKK KBAK Udlejning ApS (Nu: KBAK ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 39' DKK KBAK Udlejning ApS (Nu: KBAK ApS) (2023) |
Største gæld: | 0' DKK KBAK Udlejning ApS (Nu: KBAK ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KBAK ApS (1 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 2023 i KBAK ApS (tidligere KBAK Udlejning ApS) i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Johannes Karl Bjerremand at Philip Ulrich Albanis Klinker stiftede KBAK ApS den dag i maj 2023. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Philip nu besiddet i 1 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KBAK ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Kortus ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Albanis Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Albanis Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2024 -
Kortus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2024 -
KBAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2023
Tidslinje (8)
-
Kortus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Kortus ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Albanis Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024
Blå bog (fortsat)
Philip har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
27.11.2023 - 26.04.2024
Ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Direktør
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Philip Ulrich Albanis Klinker er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Albanis Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Albanis Holding ApS har Philip dermed også andele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Philip Ulrich Albanis Klinker, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kortus ApS landede et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Kortus ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (Kortus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (Kortus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Philip' netværk er Johannes Karl Bjerremand.