Ulf Kretschmer
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2023 (1 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BITZER Electronics A/S (Direktør) |
Største overskud: | 38.873' DKK BITZER Electronics A/S (2017) |
Største underskud: | -36.007' DKK BITZER Electronics A/S (2023) |
Største egenkapital: | 94.326' DKK BITZER Electronics A/S (2014) |
Største gæld: | 1.330.835' DKK BITZER Electronics A/S (2023) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos BITZER Electronics A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BITZER Electronics A/S (1 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2023 ved BITZER Electronics A/S med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Ulf Kretschmer i 1 måned, før stoppet den 30. juni 2023.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 36.007' DKK.
Direktørposter (1)
-
BITZER Electronics A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Tidslinje (3)
-
BITZER Electronics A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
BITZER Electronics A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
BITZER Electronics A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BITZER Electronics A/S kunne offentliggøre et underskud på 36.007' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ulf' netværk er Michael Kousgård Snerling.