Cornelis van der Wel
Erhvervsaktiv: | 18. apr. 2023 - 1. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.149' DKK SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S (2016) |
Største underskud: | -26.933' DKK RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S (2022) |
Største egenkapital: | 9.714' DKK RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S (2014) |
Største gæld: | 188.386' DKK RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S (2023) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S (1 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Cornelis van der Wel. Den første gang Cornelis var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2023 hos RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Cornelis van der Wel i 1 år 1 måned, før stoppet d. 13. juni 2024.
Nu arbejder virksomheden med restauranter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 25.558' DKK.
Tidslinje (8)
-
SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024
Blå bog (fortsat)
Cornelis har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 1 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.04.2023 - 13.06.2024
Bestyrelsesmedlem
14.06.2024 - 01.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2023 - 13.06.2024
Bestyrelsesmedlem
14.06.2024 - 01.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Cornelis van der Wel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S der præsenterede et underskud på 25.558' DKK.
Cornelis har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 1 måned fra 2023 til 2024 hos RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.558' DKK (RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -51.911' DKK (SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -119.807' DKK (RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S).
En af de forbindelser som går igen i Cornelis' netværk er Anders Mikael Andersson.