Adrian Sasivari
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2023 (1 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MSA Nordic ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK MSA Nordic ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MSA Nordic ApS (1 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2023 ved MSA Nordic ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Muhammed Ali Akbuga at Adrian Sasivari stiftede MSA Nordic ApS den dag i marts 2023. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Adrian nu bestreddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MSA Nordic ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
MSA Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2023
Tidslinje (4)
-
MSA Nordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2023
Registreringsdato: 18.03.2023 -
MSA Nordic ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
MSA Nordic ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Adrian' netværk er Muhammed Ali Akbuga.