Lasse Ankerstrøm
Erhvervsaktiv: | 31. dec. 2022 - 19. mar. 2024 |
Karrieren startede hos: | Green Innovation Group A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 941' DKK Green Innovation Group A/S (2020) |
Største underskud: | -3.236' DKK Green Innovation Group A/S (2021) |
Største egenkapital: | 3.931' DKK Green Innovation Group A/S (2020) |
Største gæld: | 1.875' DKK Green Innovation Group A/S (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Green Innovation Group A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Green Innovation Group A/S (1 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2022 ved Green Innovation Group A/S som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Lasse Ankerstrøm nu besiddet i 1 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.470' DKK.
Tidslinje (2)
-
Green Innovation Group A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
Green Innovation Group A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Frederik Wilhelm Schønheyder van Deurs.