Mia Marie Klessner Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2023 (1 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mj/Multiservice ApS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af M&M Udlejning (1 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2023 i Mj/Multiservice ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mia Marie Klessner Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Mia nu bestreddet i , og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor landskabspleje.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M&M Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
M&M Udlejning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2023
Registreringsdato: 25.06.2023 -
Mj/Multiservice ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Mj/Multiservice ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Mia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2023 - 01.03.2023
Ejerandel: 100%