Michael Abrahamsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2023 (1 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Smuk Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -38' DKK NORDSTRAND APS (2023) |
Største egenkapital: | 33' DKK Smuk Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 26' DKK 3M Projektudvikling ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Smuk Holding ApS (1 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2023 hos Smuk Holding ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Michael Abrahamsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Michael nu bestreddet i 1 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Smuk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
3M Projektudvikling ApS
Via Smuk Holding ApS -
NORDSTRAND APS
Via 3M Projektudvikling ApS -
Svaneparken Galten ApS
Via NORDSTRAND APS
Direktørposter (2)
-
Smuk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2023 -
3M Projektudvikling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
3M Projektudvikling ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2024 -
NORDSTRAND APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
Svaneparken Galten ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2024
Tidslinje (12)
-
3M Projektudvikling ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
3M Projektudvikling ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
3M Projektudvikling ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via 3M Projektudvikling ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
11.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.04.2023 - 22.08.2024
Reel ejer
21.04.2023 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2023 - 13.05.2024
Bestyrelsesmedlem
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via NORDSTRAND APS
Michael Abrahamsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Smuk Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Igennem holdingselskabet Smuk Holding ApS har Michael derfor også ejerandele i 3M Projektudvikling ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Michael Abrahamsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Michael Abrahamsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos NORDSTRAND APS der præsenterede et underskud på 38' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 4 måneder fra 2023 til i dag hos NORDSTRAND APS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (NORDSTRAND APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (Smuk Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (NORDSTRAND APS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Ulrik Schroll Johansen.