Ernesto Franco Arrigazzi Juarez
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LoveNature Superfoods ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 82' DKK LoveNature Superfoods ApS (2020) |
Største underskud: | -37' DKK LoveNature Superfoods ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.954' DKK LoveNature Superfoods ApS (2023) |
Største gæld: | 917' DKK LoveNature Superfoods ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LoveNature Superfoods ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LoveNature Superfoods ApS (4 år 8 måneder) |
Det hele startede i 2018 ved LoveNature Superfoods ApS i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Ernesto Franco Arrigazzi Juarez købte en del af virksomheden d. 20. november 2018 og havde dermed en ejerandel på 33,33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Ernesto af: Social Business Investment Group ApS og Ivan Sergio Arrigazzi Juarez. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Ernesto nu bestreddet i 1 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 24' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LoveNature Superfoods ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Tidslinje (9)
-
LoveNature Superfoods ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
LoveNature Superfoods ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
LoveNature Superfoods ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LoveNature Superfoods ApS kunne fremvise et overskud på 82' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor LoveNature Superfoods ApS kunne fremvise et underskud på 37' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ernesto' netværk er Ernesto Franco Arrigazzi Juarez.