Catharina Sahl-Tjørnholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2022 (1 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYRLÆGEGÅRDEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.013' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.058' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Største gæld: | 3.972' DKK Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Dyrlægegården Bornholm ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYRLÆGEGÅRDEN I/S (1 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2022 hos DYRLÆGEGÅRDEN I/S i hvervet som Ejer. Catharina Sahl-Tjørnholm købte sig ind i virksomheden den 1. december 2022 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Catharina af: Thomas Wittorff, Pia Merete Ellekjær og Sandra Delfs Rømer. Titlen som Ejer har Catharina nu besiddet i 1 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DYRLÆGEGÅRDEN I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Skovhave Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS
Via Skovhave Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Skovhave Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2023
Tidslinje (10)
-
Dyrlægegården Bornholm ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
Dyrlægegården Bornholm Holding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Skovhave Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Catharina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Stifter og Ejer
22.06.2023 - 05.01.2024
Bestyrelsesmedlem
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
14.11.2023 - 11.12.2023
Ejerandel: 15-19.99%
Catharina Sahl-Tjørnholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skovhave Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Gennem sit holdingselskab Skovhave Holding ApS har Catharina dermed også andele i Dyrlægegården Bornholm ApS (15-19.99%).
Du kan se koncerndiagram for Catharina Sahl-Tjørnholm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Dyrlægegården Bornholm ApS landede et overskud på 2.013' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.013' DKK (Dyrlægegården Bornholm ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.058' DKK (Dyrlægegården Bornholm ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Skovhave Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Catharina' netværk er Thomas Wittorff.