Carl Johan Fredrik Wärnbring
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2022 (1 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | WERNERSSON OST DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.857' DKK WERNERSSON OST DANMARK A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 17.842' DKK WERNERSSON OST DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 20.924' DKK WERNERSSON OST DANMARK A/S (2019) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos WERNERSSON OST DANMARK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WERNERSSON OST DANMARK A/S (1 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2022 hos WERNERSSON OST DANMARK A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Carl Johan Fredrik Wärnbring i 5 måneder, før stoppet d. 1. maj 2023.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.565' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
WERNERSSON OST DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2022
Tidslinje (4)
-
Dato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
WERNERSSON OST DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
WERNERSSON OST DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022
Navnehistorik (2)
-
07.03.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 06.03.2024
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Lasse Klarskov.